Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Granelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Granelli
Nasce a Lovere (Bergamo) il 1 marzo 1929
Deceduto il 1 dicembre 1999
Pubblicista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
8
Incarichi di governo
|
79
Progetti di legge presentati
|
154
Interventi
|
16
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (8)
Altro firmatario (8)
Hai trovato 16 risultati
pagina
1
di 2
VII Legislatura della Repubblica italiana
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 18/001 presentata da MARGHERI (PCI) in data 19761005
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 04/001 presentata da AIARDI (DC) in data 19761005
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 06/012 presentata da GRANELLI (DC) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 06/013 presentata da GRANELLI (DC) in data 19761006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00179 presentata da GORIA GIOVANNI GIUSE (DC) in data 19761006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00233 presentata da PUMILIA (DC) in data 19761015
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00026 presentata da LA LOGGIA (DC) in data 19761209
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00824 presentata da GRANELLI (DC) in data 19770302
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00849 presentata da SCALIA (DC) in data 19770316
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00868 presentata da GRANELLI (DC) in data 19770316
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00919 presentata da GRANELLI (DC) in data 19770324
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01250 presentata da MAZZOTTA (DC) in data 19770602
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00955 presentata da GRANELLI (DC) in data 19771207
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/2103 - TAB. 06/004 presentata da GRANELLI (DC) in data 19780412
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01488 presentata da GRANELLI (DC) in data 19790116
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Repubblica - Senato
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1968
2
1969
7
1970
11
1971
5
1972
11
1973
10
1976
2
1977
2
1978
2
1983
3
1984
3
1985
8
1986
6
1987
6
1988
1