Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Mariotti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Mariotti
Nasce a Firenze (Toscana) il 23 novembre 1912
Deceduto il 24 dicembre 2004
Laurea in scienze economiche e commerciali.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
144
Progetti di legge presentati
|
10
Atti di indirizzo e controllo
|
193
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
1
Incarichi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Repubblica - Senato
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1964
1
1965
13
1966
9
1967
22
1968
15
1969
11
1970
4
1971
13
1972
7
1973
8
1974
3
1975
20
1976
9
1977
6
1978
3