Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Nervo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Nervo
Nasce a Rivoli (Torino) nel maggio 1824
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
319
Interventi e citazioni
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
IX Legislatura
18.11.1865 - 13.02.1867
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886