Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Rossi Di Montelera
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Rossi Di Montelera
Nasce a Torino il 14 maggio 1946
Laurea in giurisprudenza; dirigente d'azienda
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
2
Incarichi di governo
200
Progetti di legge presentati
104
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1976
2
1977
3
1978
13
1979
16
1980
13
1981
10
1982
9
1983
23
1984
16
1985
6
1986
19
1987
33
1988
1
1989
3
1990
18
1991
15