Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Marcello De Angelis
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Marcello De Angelis
Nasce a Roma (Lazio) il 18 febbraio 1960
Diploma di liceo classico; Direttore di periodico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
100
Progetti di legge presentati
|
216
Atti di indirizzo e controllo
|
92
Interventi
tutte le sedi (92)
in Assemblea (92)
in altre sedi (0)
pagina
1
di 7
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
resoconto stenografico - Seduta di mercoledì 2 luglio 2008
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
IV COMMISSIONE (DIFESA)
scheda del dibattito
bollettino del 30.09.2008 - Seduta di martedì 30 settembre 2008
IV COMMISSIONE (DIFESA)
scheda del dibattito
bollettino del 30.09.2008 - Seduta di martedì 30 settembre 2008
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
IV COMMISSIONE (DIFESA)
scheda del dibattito
bollettino del 26.11.2008 - Seduta di mercoledì 26 novembre 2008
bollettino del 03.12.2008 - Seduta di mercoledì 3 dicembre 2008
IV COMMISSIONE (DIFESA)
scheda del dibattito
IV COMMISSIONE (DIFESA)
scheda del dibattito
bollettino del 09.12.2008 - Seduta di martedì 9 dicembre 2008
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
scheda del dibattito
bollettino del 20.01.2009 - Seduta di martedì 20 gennaio 2009
IV COMMISSIONE (DIFESA)
scheda del dibattito
bollettino del 21.01.2009 - Seduta di mercoledì 21 gennaio 2009
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
resoconto stenografico - Seduta di mercoledì 8 aprile 2009
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
scheda del dibattito
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2008
50
2009
17
2010
14
2011
13
2012
6