Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Marilde Provera
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Marilde Provera
Nasce a Aosta (Valle d'Aosta) il 1 marzo 1953
Diploma di ragioniere e perito commerciale; impiegata
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
66
Progetti di legge presentati
|
159
Atti di indirizzo e controllo
|
52
Interventi
|
4
Incarichi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Capogruppo dal 27 luglio 2004 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti legge
Segretario dal 23 maggio 2006 al 7 giugno 2006
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Capogruppo dal 7 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Capogruppo dal 25 ottobre 2006 al 28 aprile 2008
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2004
2
2005
8
2006
28
2007
23
2008
5