Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Ferri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Ferri
Nasce a Grosseto (Toscana) il 11 gennaio 1927
Deceduto il 8 maggio 1978
Funzionario di partito.
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
148
Progetti di legge presentati
|
48
Atti di indirizzo e controllo
|
38
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
Gruppi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 25 maggio 1972 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
Vicepresidente dal 30 maggio 1972 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 5 luglio 1976 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Repubblica - Senato
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1972
12
1973
18
1974
21
1975
28
1976
45
1977
22
1978
2