Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Gargano
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Gargano
Nasce a Tagliacozzo (L'Aquila) il 20 maggio 1929
Impiegato, giornalista
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
4
Incarichi di governo
154
Progetti di legge presentati
99
Atti di indirizzo e controllo
70
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1972
11
1973
5
1974
5
1975
10
1976
27
1977
27
1978
10
1979
47
1980
9
1982
1
1983
2