Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mauro Sanguineti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mauro Sanguineti
Nasce a Genova (Liguria) il 26 maggio 1946
Licenza media superiore; dirigente d'azienda
Gruppi
|
133
Progetti di legge presentati
|
213
Atti di indirizzo e controllo
|
30
Interventi
|
Organi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
X Commissione (trasporti ed aviazione civile - marina mercantile - poste e telecomunicazioni)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali
Membro dal 23 ottobre 1987 al 19 aprile 1990
XI Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 11 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1983
7
1984
21
1985
9
1986
15
1987
29
1988
19
1989
7
1990
7
1991
4
1992
13
1993
2