Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Michele Di Giesi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Michele Di Giesi
Nasce a Bari il 4 settembre 1927
Deceduto il 20 novembre 1983
Sindacalista.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
6
Incarichi di governo
158
Progetti di legge presentati
35
Atti di indirizzo e controllo
94
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1972
13
1973
18
1974
16
1975
28
1976
17
1977
19
1978
6
1979
2
1980
10
1981
6
1982
18
1983
5