Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Michele Ragosta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Michele Ragosta
Nasce a Salerno il 4 marzo 1955
Diploma di Ragioneria; Imprenditore
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
74
Progetti di legge presentati
|
292
Atti di indirizzo e controllo
|
17
Interventi
|
Organi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Capogruppo dal 7 maggio 2013 al 2 dicembre 2013
Membro dal 7 maggio 2013 al 2 dicembre 2013
Membro dal 25 gennaio 2016 al 22 marzo 2018
Subentra a:
Ernesto Carbone
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 2 dicembre 2013 al 27 giugno 2014
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Membro dal 27 giugno 2014 al 10 novembre 2015
X Commissione (attivita' produttive, commercio e turismo)
Membro dal 13 novembre 2015 al 25 gennaio 2016
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2013
27
2014
9
2015
9
2016
15
2017
14