Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mirella Cristina
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mirella Cristina
Nasce a Verbania (Verbano-Cusio-Ossola) il 21 settembre 1966
Laurea in giurisprudenza; Avvocato civilista, Giornalista pubblicista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
35
Progetti di legge presentati
|
76
Atti di indirizzo e controllo
|
20
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave "moby prince"
Capogruppo dal 24 giugno 2021 al 12 ottobre 2022
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2018
10
2019
7
2020
6
2021
11
2022
1