Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Moreno Bambi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Moreno Bambi
Nasce a Montespertoli (Firenze) il 17 luglio 1934
Deceduto il 27 agosto 2006
Dirigente d'azienda
Gruppi
|
459
Progetti di legge presentati
|
485
Atti di indirizzo e controllo
|
101
Interventi
|
Organi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 5 agosto 1976 al 19 giugno 1979
Commissione speciale incaricata, in sede referente, dell'esame dei progetti di legge concernenti disposizioni in materia di locazioni di immobili urbani
Membro dal 21 gennaio 1977 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (agricolture e foreste)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 7 agosto 1979 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (agricoltura e foreste)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 26 ottobre 1983 al 1 luglio 1987
VII Commissione (difesa)
Membro dal 26 marzo 1984 al 24 settembre 1985
Sostituisce:
Giuseppe Zamberletti
Membro dal 25 settembre 1985 al 1 agosto 1986
Sostituisce:
Tommaso Bisagno
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1976
22
1977
21
1978
19
1979
57
1980
25
1981
22
1982
32
1983
108
1984
70
1985
28
1986
33
1987
22