Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Nicola Angelucci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nicola Angelucci
Nasce a Castel Gandolfo (Roma) il 21 maggio 1895
Deceduto il 27 settembre 1988
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
2
Incarichi parlamentari
20
Progetti di legge presentati
28
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1949
2
1950
2
1951
3
1952
1
1953
2
1954
1
1955
3
1956
4
1957
2