Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Nicola Crisci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nicola Crisci
Nasce a Carpineto Sinello (Chieti) il 28 luglio 1949
Laurea in economia e commercio; funzionario azienda bancaria
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
491
Atti di indirizzo e controllo
|
56
Interventi
|
303
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (8)
Altro firmatario (295)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (8)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 8 risultati
XIV Legislatura della Repubblica italiana
CRISCI ed altri: "Modifiche alla legge 29 novembre 1990, n. 366, in materia di completamento e adeguamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso" (1307) (iniziativa Parlamentare) -
C.1307
, 12 luglio 2001
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CRISCI ed altri: "Nuova disciplina dei giochi da intrattenimento e da vincita lecita controllata" (3073) (iniziativa Parlamentare) -
C.3073
, 25 luglio 2002
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CRISCI ed altri: "Istituzione del marchio etico per il riconoscimento delle imprese socialmente responsabili" (3783) (iniziativa Parlamentare) -
C.3783
, 17 marzo 2003
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
XV Legislatura della Repubblica italiana
CRISCI ed altri: "Istituzione del marchio etico per il riconoscimento delle imprese socialmente responsabili" (687) (iniziativa Parlamentare) -
C.687
, 18 maggio 2006
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CRISCI: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della 'ventricina del vastesè e istituzione del relativo distretto gastronomico" (1142) (iniziativa Parlamentare) -
C.1142
, 20 giugno 2006
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CRISCI ed altri "Norme per la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni" (1531) (iniziativa Parlamentare) -
C.1531
, 2 agosto 2006
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CRISCI ed altri: "Istituzione del profilo professionale del dirigente sociologo nel Servizio sanitario nazionale" (2377) (iniziativa Parlamentare) -
C.2377
, 16 marzo 2007
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CRISCI ed altri: "Interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti e i provvedimenti in favore dei comuni, delle province, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali" (2748) (iniziativa Parlamentare) -
C.2748
, 7 giugno 2007
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
ultimo esito ricerca
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2001
25
2002
47
2003
48
2004
48
2005
26
2006
79
2007
30