Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Nicola Lapenta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nicola Lapenta
Nasce a Corleto Perticara (Potenza) il 9 marzo 1926
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
2
Incarichi parlamentari
21
Progetti di legge presentati
19
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Repubblica - Senato
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1972
2
1973
7
1974
3
1975
8
1976
1