Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Oberdan Vigna
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Oberdan Vigna
Nasce a Torrebelvicino (Vicenza) il 16 maggio 1884
Deceduto il 6 novembre 1966
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi parlamentari
4
Interventi
2
Interventi e citazioni
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948