Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Oscar Mammi'
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Oscar Mammi'
Nasce a Roma il 25 ottobre 1926
Laurea in scienze economiche e commerciali; bancario.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
4
Incarichi parlamentari
7
Incarichi di governo
157
Progetti di legge presentati
77
Atti di indirizzo e controllo
397
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1968
3
1969
12
1970
4
1971
4
1972
9
1973
6
1974
4
1975
9
1976
5
1977
10
1978
1
1979
11
1980
16
1981
6
1982
3
1983
6
1986
1
1987
3
1988
5
1989
3
1990
5
1991
17
1992
13
1993
1