Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ottaviano Colzi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ottaviano Colzi
Nasce a Monsummano Terme (Pistoia) il 25 settembre 1940
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
65
Progetti di legge presentati
|
66
Atti di indirizzo e controllo
|
18
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione (industria e commercio - artigianato - commercio estero)
Vicepresidente dal 22 marzo 1984 al 24 settembre 1985
Vicepresidente dal 26 settembre 1985 al 1 luglio 1987
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1983
10
1984
11
1985
14
1986
11
1987
1
1990
4
1991
13
1992
1