Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paolo Falletti Di Villafalletto
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paolo Falletti Di Villafalletto
Nasce a Nizza (Francia) il 30 maggio 1858
Deceduto a Torino il 4 ottobre 1925
Conte; Laurea in Giurisprudenza; Diplomatico
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
2
Progetti di legge presentati
92
Interventi e citazioni
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919