Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pasquale Grippo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pasquale Grippo
Nasce a Potenza il 12 febbraio 1846
Deceduto a Napoli il 16 novembre 1933
Laurea in Giurisprudenza; Docente universitario, Avvocato
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 11 dicembre 1933
Organi parlamentari
2
Incarichi parlamentari
1
Incarichi di governo
13
Progetti di legge presentati
86
Interventi e citazioni
2
Contributi nella Bibliografia del Parlamento
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
Progetti di legge presentati
1914
1
1915
1
1916
3