Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pasquale Poerio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pasquale Poerio
Nasce a Casabona (Crotone) il 1 ottobre 1921
Sindacalista.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
30
Progetti di legge presentati
63
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Repubblica - Senato
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1963
3
1964
6
1965
8
1966
5
1967
8