Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pierino Luigi Ferrari
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pierino Luigi Ferrari
Nasce a Torino (Piemonte) il 7 agosto 1910
Deceduto il 12 gennaio 1981
Laurea in ingegneria; industriale.
Gruppi
|
9
Progetti di legge presentati
|
2
Interventi
|
Organi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione trasporti - comunicazioni - marina mercantile
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
III Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione finanze e tesoro
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1960
VIII Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1961
V Commissione bilancio e partecipazioni statali
Membro dal 1 luglio 1960 al 15 maggio 1963
Rappresentanza della ramera nell'assemblea consultiva del consiglio d'europa
Membro dal 20 aprile 1961 al 15 maggio 1963
X Commissione trasporti - poste e telecomunicazioni - marina mercantile
Membro dal 1 luglio 1961 al 15 maggio 1963
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1953
2
1955
3
1957
1
1959
3