Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pietro Bucalossi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pietro Bucalossi
Nasce a San Miniato (Pisa) il 9 agosto 1905
Deceduto il 15 marzo 1992
Laurea in medicina e chirurgia; medico chirurgo.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
77
Progetti di legge presentati
|
5
Atti di indirizzo e controllo
|
304
Interventi
|
2
Incarichi di governo
VI Legislatura della Repubblica italiana
IV Governo Rumor
MInistro senza Portafoglio (07.07.1973-14.03.1974)
con delega per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (07.07.1973)
IV Governo Moro
Ministro dei Lavori Pubblici (23.11.1974-12.02.1976)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1958
3
1959
2
1960
2
1961
2
1962
2
1963
12
1968
2
1969
1
1970
1
1971
3
1972
8
1973
2
1974
3
1975
22
1976
5
1977
5
1978
1
1979
1