Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Remo Gaspari
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Remo Gaspari
Nasce a Gissi (Chieti) il 10 luglio 1921
Deceduto il 19 luglio 2011
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
25
Incarichi di governo
|
186
Progetti di legge presentati
|
54
Atti di indirizzo e controllo
|
484
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici
Segretario dal 30 luglio 1958 al 30 giugno 1959
Segretario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1953
4
1954
3
1955
3
1956
3
1957
3
1958
8
1959
18
1960
1
1969
4
1970
6
1972
7
1973
3
1975
2
1976
13
1977
6
1978
3
1979
6
1980
1
1981
3
1982
3
1983
3
1984
24
1985
21
1986
12
1987
13
1992
7
1993
6