Deputati
Rodolfo De Laurentiis
Nasce
a
Collelongo
(L'Aquila)
il
21 settembre 1960
Laurea in giurisprudenza e in scienze politiche; dirigente azienda privata
XIV Legislatura della Repubblica italiana (30.05.2001 - 27.04.2006)
- Elezioni di domenica 13 maggio 2001 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 22 maggio 2001 , con convalida del 09 maggio 2002
Eletto
nel collegio di Avezzano
(circoscrizione ABRUZZI)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 27 aprile 2006