Deputati
Romano Ferrauto
Nasce
a
Castel Giorgio
(Terni)
il
23 novembre 1939
Laurea in scienxe economiche e commerciali; docente universitario
XI Legislatura della Repubblica italiana (23.04.1992 - 14.04.1994)
- Elezioni di domenica 5 aprile 1992 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 21 aprile 1992 , con convalida del 11 gennaio 1994
Eletto
nella circoscrizione L'AQUILA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 14 aprile 1994