Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Salvatore Lima
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Salvatore Lima
Nasce a Palermo (Sicilia) il 23 gennaio 1928
Deceduto il 12 marzo 1992
Laurea in giurisprudenza; dirigente d'azienda.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
29
Progetti di legge presentati
|
24
Atti di indirizzo e controllo
|
19
Interventi
|
5
Incarichi di governo
VI Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato alle Finanze (30.06.1972-07.07.1973)
IV Governo Rumor
Sottosegretario di Stato alle Finanze (12.07.1973-14.03.1974)
V Governo Rumor
Sottosegretario di Stato alle Finanze (16.03.1974-23.11.1974)
IV Governo Moro
Sottosegretario di Stato al Bilancio e alla Programmazione Economica (28.11.1974-12.02.1976)
V Governo Moro
Sottosegretario di Stato al Bilancio e alla Programmazione Economica (13.02.1976-29.07.1976)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1968
4
1969
8
1970
2
1971
3
1972
2
1976
2
1977
4
1978
4