Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Salvatore Misuraca
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Dore Misuraca
(Salvatore Misuraca)
Nasce a Palermo il 2 maggio 1957
Laurea in economia e commercio; Commercialista
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
54
Progetti di legge presentati
|
121
Atti di indirizzo e controllo
|
42
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
POPOLO DELLA LIBERTA'
Membro dal 5 maggio 2008 (POPOLO DELLA LIBERTA' )
XVII Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Membro dal 19 marzo 2013 (FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE )
ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD-NOI CON L'ITALIA
Membro dal 18 novembre 2013 (ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD-NOI CON L'ITALIA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2008
22
2009
6
2010
3
2011
3
2012
1
2014
2
2015
7
2016
8
2017
2