Deputati
Tommaso Perantuono
Nasce
a
Tollo
(Chieti)
il
5 luglio 1929
Laurea in giurisprudenza; avvocato
VII Legislatura della Repubblica italiana (05.07.1976 - 19.06.1979)
- Elezioni di domenica 20 giugno 1976 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 01 luglio 1976 , con convalida del 21 ottobre 1976
Eletto
nella circoscrizione L'AQUILA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 19 giugno 1979