Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Tullio Abelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Tullio Abelli
Nasce a Bricherasio (Torino) il 26 aprile 1921
Deceduto il 10 dicembre 1976
Laurea in scienze politiche; pubblicista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
221
Progetti di legge presentati
|
118
Interventi
|
7
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (6)
Hai trovato 7 risultati
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00093 presentata da ABELLI (MSI DN) in data 19760928
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/0203/011 presentata da DE MARZIO (MSI DN) in data 19761022
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/0203/012 presentata da DE MARZIO (MSI DN) in data 19761022
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/0549/004 presentata da SANTAGATI (MSI DN) in data 19761118
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/0549/005 presentata da DELFINO (MSI DN) in data 19761118
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01233 presentata da MENICACCI (MSI DN) in data 19761125
INTERPELLANZA 2/00076 presentata da SERVELLO (MSI DN) in data 19761203
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1963
18
1964
17
1965
5
1966
5
1967
6
1968
31
1969
13
1970
14
1971
12
1972
32
1973
8
1974
10
1975
10
1976
40