Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vasco Calonaci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vasco Calonaci
Nasce a San Gimignano (Siena) il 25 marzo 1927
Deceduto il 21 maggio 1998
Impiegato
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
68
Progetti di legge presentati
310
Atti di indirizzo e controllo
15
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1979
2
1980
7
1981
6
1982
9
1983
13
1984
12
1985
5
1986
9
1987
5