Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Binetti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Binetti
Nasce a Bitritto (Bari) il 21 dicembre 1937
Deceduto il 21 luglio 1997
Laurea in giurisprudenza; magistrato
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
1
Incarichi di governo
127
Progetti di legge presentati
55
Atti di indirizzo e controllo
70
Interventi
1
Contributi nella Bibliografia del Parlamento
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1987
38
1988
28
1989
4
1990
7
1991
11
1992
32
1993
6
2005
1