Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Selvaggi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Selvaggi
Nasce a San Massimo (Campobasso) il 13 luglio 1913
Deceduto il 10 marzo 1957
Laurea in scienze politiche e in scienze economiche; giornalista.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi di governo
27
Progetti di legge presentati
97
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1953
6
1954
9
1955
7
1956
5