Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Torrearsa (Fardella Di)
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Torrearsa (Fardella Di)
Nasce a Trapani il 16 luglio 1808
Deceduto a Palermo il 13 gennaio 1889
Prefetto di Firenze
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 30 gennaio 1889
AP, Senato del Regno, Discussioni, 29 gennaio 1889
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
VIII Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 18 febbraio 1861 al 17 novembre 1861
Commissione generale del bilancio
Vicepresidente dal 11 aprile 1861 al 27 gennaio 1862
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865