Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vittorio Cervone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vittorio Cervone
Nasce a Gaeta (Latina) il 14 gennaio 1917
Deceduto il 18 settembre 1993
Laurea in filosofia; insegnante.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
3
Incarichi parlamentari
6
Incarichi di governo
168
Progetti di legge presentati
211
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Repubblica - Senato
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1953
3
1954
7
1955
6
1956
7
1957
9
1958
8
1959
11
1960
9
1961
4
1964
7
1965
6
1966
15
1967
9
1968
19
1969
5
1972
15
1973
15
1974
4
1975
9