IV Governo Berlusconi
Dal 7 maggio 2008 al 16 novembre 2011
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 5 maggio 2010 al 3 ottobre 2010
-
Lascia l'incarico
-
Ministro
Claudio Scajola (Ministero dello sviluppo economico)
Ministero dello sviluppo economico