Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura della Repubblica italiana
/ ALLEANZA NAZIONALE
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
ALLEANZA NAZIONALE
Dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
Gustavo Selva
dal 23.02.1999 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giuseppe Tatarella
dal 15.05.1996 al 08.02.1998
Membro dal 15.05.1996 al 08.02.1999
Vicepres. vicario
Gustavo Selva
dal 30.03.1998 al 22.02.1999
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Vicepresidenti
Domenico Benedetti Valentini
dal 30.03.1998 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Maurizio Gasparri
dal 16.06.1999 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Alessandra Mussolini
dal 30.03.1998 al 16.06.1999
Membro dal 15.05.1996 al 13.11.1996
dal 09.12.1996 al 29.05.2001
Domenico Nania
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Carlo Pace
dal 16.06.1999 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gustavo Selva
dal 15.05.1996 al 29.03.1998
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Membri del c.d.
Gian Franco Anedda
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Paolo Armaroli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Filippo Berselli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Nicola Carlesi
dal 16.06.1999 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Tommaso Foti
dal 30.03.1998 al 16.06.1999
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Daniele Franz
dal 30.03.1998 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Domenico Gramazio
dal 30.03.1998 al 16.06.1999
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gian Paolo Landi Di Chiavenna
dal 16.06.1999 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Antonio Mazzocchi
dal 15.05.1996 al 16.06.1999
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Roberto Menia
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Riccardo Migliori
dal 16.06.1999 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Sebastiano Neri
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Enzo Savarese
dal 30.03.1998 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1997 al 29.05.2001
Marco Zacchera
dal 15.05.1996 al 16.09.1999
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Segretario amm.
Antonio Mazzocchi
dal 16.06.1999 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
altri membri
Nicola Miraglia Del Giudice
dal 15.05.1996 al 03.02.1997
Vincenzo Berardino Angeloni
dal 15.05.1996 al 19.03.1997
Nicola Pasetto
dal 15.05.1996 al 29.03.1997
Luigi Colonna
dal 15.05.1996 al 23.01.1998
Rosario Polizzi
dal 15.05.1996 al 19.02.1998
dal 17.03.1998 al 29.05.2001
Antonio Rizzo
dal 15.05.1996 al 19.02.1998
dal 17.03.1998 al 29.05.2001
Renzo Tosolini
dal 15.05.1996 al 19.02.1998
dal 17.03.1998 al 29.05.2001
Raffaele Valensise
dal 15.05.1996 al 15.09.1998
Ermanno Iacobellis
dal 15.05.1996 al 13.04.1999
Adriana Poli Bortone
dal 15.05.1996 al 14.04.1999
Giovanni Pace
dal 15.05.1996 al 23.05.2000
Francesco Storace
dal 15.05.1996 al 30.05.2000
Gaetano Rasi
dal 15.05.1996 al 14.03.2001
Alberto Simeone
dal 15.05.1996 al 03.05.2001
Roberto Alboni
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giovanni Alemanno
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Fortunato Aloi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Francesco Maria Amoruso
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Pietro Armani
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Italo Bocchino
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Nicola Bono
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Teodoro Buontempo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Alessio Butti
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Franco Cardiello
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Nuccio Carrara
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Enzo Caruso
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Sergio Cola
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gaetano Colucci
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Manlio Contento
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giulio Conti
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Nicolo' Antonio Cuscuna'
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Sandro Delmastro Delle Vedove
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Sandra Fei
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gianfranco Fini
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Francesco Fino
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Publio Fiori
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Vincenzo Fragala'
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Alessandro Galeazzi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Alberto Giorgetti
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Andrea Gissi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Ignazio La Russa
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Mario Landolfi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Guido Lo Porto
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Antonino Lo Presti
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Stefano Losurdo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gennaro Malgieri
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Alfredo Mantovano
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Valentino Manzoni
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Lucio Marengo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giovanni Marino
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Ugo Martinat
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Luigi Martini
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Altero Matteoli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Vittorio Messa
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Pietro Mitolo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Stefano Morselli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Angela Napoli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gabriele Pagliuzzi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Fedele Pampo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Benito Paolone
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Antonio Pepe
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Mario Pezzoli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Carmelo Porcu
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Livio Proietti
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Michele Rallo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Eugenio Riccio
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Nino Sospiri
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Enzo Trantino
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Mirko Tremaglia
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Paolo Tringali
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Adolfo Urso
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Vincenzo Zaccheo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Filippo Ascierto
dal 02.04.1997 al 29.05.2001
Eugenio Ozza
dal 28.01.1998 al 29.05.2001
Elio Colosimo
dal 16.09.1998 al 29.05.2001
Salvatore Tatarella
dal 12.05.1999 al 29.05.2001
Alberto Lembo
dal 13.10.1999 al 29.05.2001
Simone Gnaga
dal 21.10.1999 al 29.05.2001
Giorgio Bissacco
dal 14.03.2001 al 29.05.2001
Storia
Composizione storica
15.05.1996
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 7 deputati alla carica di Membro del c.d.
Aderiscono 92 membri
13.11.1996
Cessa 1 membro
09.12.1996
Aderisce 1 membro
03.02.1997
Cessa 1 membro
19.03.1997
Cessa 1 membro
29.03.1997
Cessa 1 membro
02.04.1997
Aderisce 1 membro
15.05.1997
Aderisce 1 membro
23.01.1998
Cessa 1 membro
28.01.1998
Aderisce 1 membro
08.02.1998
Il Presidente lascia l'incarico
19.02.1998
Cessano 3 membri
17.03.1998
Aderiscono 3 membri
29.03.1998
1 Vicepresidente lascia l'incarico
30.03.1998
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Membro del c.d.
15.09.1998
Cessa 1 membro
16.09.1998
Aderisce 1 membro
08.02.1999
Cessa 1 membro
22.02.1999
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
23.02.1999
Viene eletto il Presidente
13.04.1999
Cessa 1 membro
14.04.1999
Cessa 1 membro
12.05.1999
Aderisce 1 membro
16.06.1999
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario amm.
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 3
16.09.1999
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
13.10.1999
Aderisce 1 membro
21.10.1999
Aderisce 1 membro
23.05.2000
Cessa 1 membro
30.05.2000
Cessa 1 membro
14.03.2001
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
03.05.2001
Cessa 1 membro