Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
IX Legislatura della Repubblica italiana
/ MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del IX Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
Dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Alfredo Pazzaglia
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Vicepresidenti
Francesco Giulio Baghino
dal 12.08.1983 al 01.07.1987
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Guido Lo Porto
dal 20.12.1984 al 01.07.1987
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Marcello Zanfagna
dal 12.08.1983 al 15.08.1984
Membro dal 12.07.1983 al 15.08.1984
Segretari
Ugo Martinat
dal 12.08.1983 al 01.07.1987
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Girolamo Rallo
dal 12.08.1983 al 01.07.1987
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Segretario amm.
Nino Sospiri
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro dal 12.07.1983 al 01.07.1987
altri membri
Ferruccio De Michieli Vitturi
dal 12.07.1983 al 28.06.1984
Massimo Abbatangelo
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Paolo Agostinacchio
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giorgio Almirante
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Fortunato Aloi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Renato Alpini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Filippo Berselli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Ludovico Boetti Villanis Audifredi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giulio Caradonna
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Olindo Del Donno
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Gianfranco Fini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giovanni Forner
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Franco Franchi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Antonio Guarra
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Antonino Macaluso
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giulio Maceratini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Angelo Manna
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Altero Matteoli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Antonio Mazzone
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Domenico Mennitti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Vito Miceli
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Cristiana Muscardini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Antonio Parlato
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giovanni Pellegatta
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Adriana Poli Bortone
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Rauti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Rubinacci
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Francesco Servello
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Tomaso Staiti Di Cuddia Delle Chiuse
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Carlo Tassi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Tatarella
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Enzo Trantino
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Mirko Tremaglia
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Paolo Tringali
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Raffaele Valensise
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Gastone Parigi
dal 04.07.1984 al 01.07.1987
Michele Florino
dal 20.09.1984 al 01.07.1987
Storia
Composizione storica
12.07.1983
Aderiscono 42 membri
19.07.1983
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Segretario amm.
12.08.1983
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
28.06.1984
Cessa 1 membro
04.07.1984
Aderisce 1 membro
15.08.1984
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
20.09.1984
Aderisce 1 membro
20.12.1984
Viene eletto 1 Vicepresidente