Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
I Legislatura della Repubblica italiana
/ PARTITO NAZIONALE MONARCHICO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del I Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO NAZIONALE MONARCHICO
Dal 10 maggio 1948 al 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Alfredo Covelli
dal 10.05.1948 al 24.06.1953
Membro dal 10.05.1948 al 24.06.1953
Vicepresidenti
Ezio Coppa
dal 10.05.1948 al 24.06.1953
Membro dal 10.05.1948 al 08.07.1949
dal 13.02.1953 al 24.06.1953
Tommaso Leone-Marchesano
dal 10.05.1948 al 24.06.1953
Membro dal 10.05.1948 al 03.07.1951
dal 20.12.1952 al 24.06.1953
Segretario
Emilio d'Amore
dal 10.05.1948 al 24.06.1953
Membro dal 10.05.1948 al 24.06.1953
altri membri
Vincenzo Cicerone
dal 10.05.1948 al 10.06.1948
Paolo Greco
dal 10.05.1948 al 27.05.1949
Alberto Consiglio
dal 10.05.1948 al 12.10.1949
dal 08.07.1950 al 15.02.1952
Francesco Saija
dal 10.05.1948 al 03.02.1950
Giovanni Francesco Alliata Di Montereale
dal 10.05.1948 al 10.07.1951
dal 13.02.1953 al 24.06.1953
Mario Ricciardi
dal 10.05.1948 al 08.03.1952
Filippo Barattolo
dal 10.05.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Basile
dal 10.05.1948 al 24.06.1953
Antonino Cuttitta
dal 10.05.1948 al 24.06.1953
Gaetano Fiorentino
dal 10.05.1948 al 24.06.1953
Francesco Sciaudone
dal 27.05.1949 al 24.06.1953
Uberto Bonino
dal 10.07.1951 al 24.06.1953
Olga Giannini
dal 13.07.1951 al 24.06.1953
Martino Trulli
dal 17.07.1951 al 24.06.1953
Agilulfo Caramia
dal 02.08.1951 al 24.06.1953
Florestano Di Fausto
dal 11.03.1952 al 24.06.1953
Alberigo Lenza
dal 27.03.1952 al 24.06.1953
Storia
Composizione storica
10.05.1948
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
Aderiscono 14 membri
10.06.1948
Cessa 1 membro
27.05.1949
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
08.07.1949
Cessa 1 membro
12.10.1949
Cessa 1 membro
03.02.1950
Cessa 1 membro
08.07.1950
Aderisce 1 membro
03.07.1951
Cessa 1 membro
10.07.1951
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
13.07.1951
Aderisce 1 membro
17.07.1951
Aderisce 1 membro
02.08.1951
Aderisce 1 membro
15.02.1952
Cessa 1 membro
08.03.1952
Cessa 1 membro
11.03.1952
Aderisce 1 membro
27.03.1952
Aderisce 1 membro
20.12.1952
Aderisce 1 membro
13.02.1953
Aderiscono 2 membri