Gruppi del IV Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
-
Giuseppe Saragat
-
dal 01.07.1963 al 31.12.1963
Membro
dal 01.07.1963 al 27.12.1964
-
-
Mario Tanassi
-
dal 01.01.1966 al 17.11.1966
Membro
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
-
-
Egidio Ariosto
-
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
-
-
Flavio Orlandi
-
dal 01.07.1963 al 01.01.1966
Membro
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
-
-
Giuseppe Amadei
-
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
-
-
Egidio Ariosto
-
dal 01.01.1965 al 17.11.1966
Membro
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
-
-
Alberto Bemporad
-
dal 01.01.1965 al 17.11.1966
Membro
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
-
-
Flavio Orlandi
-
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
-
-
Umberto Righetti
-
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
-
-
Primo Silvestri
-
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
-
-
Giuseppe Amadei
-
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Membro
dal 01.07.1963 al 17.11.1966