Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
IV Legislatura della Repubblica italiana
/ PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del IV Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA
Dal 21 gennaio 1964 al 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Lucio Mario Luzzatto
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Membro dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Vicepresidente
Francesco Cacciatore
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Membro dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Membri del c.d.
Walter Alini
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Rocco Minasi
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Segretario
Renzo Pigni
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Membro dal 21.01.1964 al 04.06.1968
altri membri
Guglielmo Ghislandi
dal 21.01.1964 al 02.03.1965
Ugo Perinelli
dal 21.01.1964 al 20.05.1965
Alcide Malagugini
dal 21.01.1964 al 24.12.1966
Maria Alessi Catalano
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Paolo Angelino
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Giuseppe Avolio
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Lelio Basso
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Domenico Ceravolo
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Ivano Curti
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Vittorio Foa
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Pasquale Franco
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Vincenzo Gatto
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Francesco Lami
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Alessandro Menchinelli
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Vittorio Naldini
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Luigi Passoni
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Vito Raia
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Carlo Sanna
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Dario Valori
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Tullio Vecchietti
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Guido Bernardi
dal 28.10.1964 al 04.06.1968
Oreste Lizzadri
dal 21.10.1967 al 04.06.1968
Storia
Composizione storica
21.01.1964
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
Aderiscono 25 membri
28.10.1964
Aderisce 1 membro
02.03.1965
Cessa 1 membro
20.05.1965
Cessa 1 membro
01.01.1966
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Membro del c.d.
24.12.1966
Cessa 1 membro
21.10.1967
Aderisce 1 membro