Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
X Legislatura della Repubblica italiana
/
Comitati e altri organi interni
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Comitato per gli affari del personale
22 ottobre 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Gerardo Bianco
DEMOCRATICO CRISTIANO
dal 22.10.1987 al 27.07.1990
Membro dal 22.10.1987 al 27.07.1990
altri membri
Franco Franchi
dal 22.10.1987 al 22.04.1992
Renzo Patria
dal 22.10.1987 al 22.04.1992
Elio Quercioli
dal 22.10.1987 al 22.04.1992
Angela Francese
dal 22.10.1987 al 22.04.1992
Francesco Colucci
dal 22.10.1987 al 22.04.1992
Massimo Teodori
dal 22.10.1987 al 14.06.1990
Carlo Sangalli
dal 22.10.1987 al 22.04.1992
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
22.10.1987
viene eletto il Presidente
sono assegnati 8 membri
14.06.1990
cessa 1 membro
27.07.1990
il Presidente lascia l'incarico
cessa 1 membro