Organi del
Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna
12 giugno 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Maurizio Lupi
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 12.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 12.06.2008
al 14.03.2013