Organi del
Comitato per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche
11 dicembre 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Delegato al coordinamento delle attivita'
-
-
Bruno Tabacci
CCD-CDU BIANCOFIORE
-
dal 11.12.2001 al 27.04.2006
Membro
dal 11.12.2001
al 27.04.2006