Organi del
Comitato per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche
12 giugno 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Gianfranco Fini
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 12.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 12.06.2008
al 14.03.2013
Delegato al coordinamento delle attivita'
-
-
Andrea Gibelli
LEGA NORD PADANIA
-
dal 12.06.2008 al 18.05.2010
Membro
dal 12.06.2008
al 18.05.2010