Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
III Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni bicamerali e d'inchiesta
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissari per la vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico
11 luglio 1958 - 15 maggio 1963
(ai sensi dell'art. 74 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536)
III Legislatura della Repubblica italiana
Membri
Sen. Giustino Valmarana
dal 11.07.1958 al 15.05.1963
Sen. Guido Giacometti
dal 11.07.1958 al 15.05.1963
Sen. Guido Franzini
dal 11.07.1958 al 15.05.1963
Rodolfo Vicentini
dal 16.07.1958 al 15.05.1963
Leonello Raffaelli
dal 16.07.1958 al 15.05.1963
Guglielmo Schiratti
dal 16.07.1958 al 17.06.1959
Mario Dosi
dal 17.06.1959 al 15.05.1963
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
11.07.1958
sono assegnati 3 membri
16.07.1958
sono assegnati 3 membri
17.06.1959
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro