Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
I Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni miste
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
(art.3 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453)
I Legislatura della Repubblica italiana
Membri
Giacomo De Palma
dal 17.06.1948 al 04.03.1949
dal 04.03.1949 al 31.12.1949
Salvatore Mannironi
dal 17.06.1948 al 04.03.1949
dal 04.03.1949 al 31.12.1949
Gastone Costa
dal 17.06.1948 al 04.03.1949
dal 04.03.1949 al 31.12.1949
dal 24.02.1950 al 24.01.1951
dal 24.01.1951 al 31.12.1951
dal 31.01.1952 al 04.03.1952
dal 04.03.1952 al 24.06.1953
Francesco Turnaturi
dal 24.02.1950 al 24.01.1951
dal 24.01.1951 al 31.12.1951
dal 31.01.1952 al 04.03.1952
dal 04.03.1952 al 24.06.1953
Tommaso Zerbi
dal 24.02.1950 al 27.07.1951
Pietro Ferreri
dal 26.09.1951 al 31.12.1951
dal 31.01.1952 al 04.03.1952
dal 04.03.1952 al 24.06.1953
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
17.06.1948
sono assegnati 3 membri
04.03.1949
sono assegnati 3 membri
cessano 3 membri
31.12.1949
cessano 3 membri
24.02.1950
sono assegnati 3 membri
24.01.1951
sono assegnati 2 membri
cessano 2 membri
27.07.1951
cessa 1 membro
26.09.1951
è assegnato 1 membro
31.12.1951
cessano 3 membri
31.01.1952
sono assegnati 3 membri
04.03.1952
sono assegnati 3 membri
cessano 3 membri