Organi del
Commissione articolo 1 legge 23 agosto 1949 n.681
2 febbraio 1950 - 24 giugno 1953
(ai sensi dell'art.1 legge 23 agosto 1949, n.681)
I Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
-
-
Sen.
Paolo Cappa
-
dal 02.02.1950 al 26.07.1951
Membro
dal 02.02.1950
al 26.07.1951
Vicepresidenti
-
-
Paolo Treves
PARTITO SOCIALISTA DEI LAVORATORI ITALIANI
-
dal 02.02.1950 al 24.06.1953
Membro
dal 02.02.1950
al 24.06.1953
Segretario
-
-
Carlo Cremaschi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 02.02.1950 al 24.06.1953
Membro
dal 02.02.1950
al 24.06.1953