Organi del
Commissione d'indagine ex articolo 58 (on. Gunnella)
8 novembre 1990 - 6 febbraio 1991
X Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Vincenzo Buonocore
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 16.11.1990 al 06.02.1991
Membro
dal 08.11.1990
al 06.02.1991
Vicepresidente
-
-
Luciano Guerzoni
SINISTRA INDIPENDENTE
-
dal 16.11.1990 al 06.02.1991
Membro
dal 08.11.1990
al 06.02.1991
Segretario
-
-
Rossella Artioli
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 16.11.1990 al 06.02.1991
Membro
dal 08.11.1990
al 06.02.1991